Atención: La información contenida en estas páginas no tiene validez legal. Ver más
La Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de Servicios Sociales de Sevilla, en virtud de las atribuciones que le confiere la Resolución de 2 de enero de 1991 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del 11), la Resolución de 3 de diciembre de 1991, del Instituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se delegan competencias en materia de contratación administrativa (BOJA del 10), y de la Resolución del Director Gerente de delegación de competencias de 5 de febrero de 1993, y en relación con el Decreto 252/1988, de 12 de julio, hace pública la adjudicación definitiva de los siguientes contratos:
Denominación: Expte. 21/93 AT. Limpieza de la Sede la Gerencia Provincial del I.A.S.S. de Sevilla (c/ Imagen, 10 y 12). Procedimiento: Concurso
Fecha de adjudicación: 22 de marzo de 1993 Empresa adjudicataria: Linamar S.A.-Huarte Servicios S.A. U.T.E. Importe de adjudicación: 3.894.798 Pts.
Período: 1 de abril de 1993 al 31 de marzo de 1994
Denominación: Expte. 22/93 AT. Limpieza del Centro Base de Minusválidos y de los Centros de Día de la Tercera Edad de Alcalá de Guadaira, Ecija, Sevilla- Gran Plaza, Sevilla-Macarena, Utrera, La Algaba, Arahal, Camas, Carmona, Casariche, El Coronil, Lora del Río, Mairena del Alcor, Marchena, Osuna, Los Palacios y Villafranca, La Puebla del Río, San Juan de Aznalfarache, Sanlúcar la Mayor, El Viso del Alcor, Villanueva del Río y Minas, Lebrija, Sevilla-Heliópolis y Paradas.
Procedimiento: Concurso
Fecha de adjudicación: 22 de marzo de 1993 Empresa adjudicataria: Proyectos Integrales de Limpieza S.A. (P.I.L.S.A.)
Importe de adjudicación: 71.579.275 Pts.
Período: 1 de abril de 1993 al 31 de marzo de 1994
Denominación: Expte. 23/93 AT. Limpieza Parcial de la Residencia Asistida de Montequinto (Dos Hermanas).
Procedimiento: Concurso
Fecha de adjudicación: 22 de mayo de 1993 Empresa adjudicataria: Linamar S.A.-Huarte s.A. U.T.E. Importee de adjudicación: 17.818.495 Pts. Período: 1 de abril de 1993 al 31 de marzo de 1994
Sevilla, 23 de marzo de 1993.- El Gerente, Higinio Trujillo.
Descargar PDF