Decreto 164/2016, de 18 de octubre, por el que se dispone el cese de don José Salvador Muñoz San Martín como Secretario General Técnico de la Consejería de Salud.
Decreto 165/2016, de 18 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de don Ángel Serrano Cugat como Secretario General Técnico de la Consejería de Salud.
Resolución de 3 de octubre de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter directivo por el sistema de libre designación.
Resolución de 3 de octubre de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter directivo por el sistema de libre designación.
Resolución de 3 de octubre de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter directivo por el sistema de libre designación.
Resolución de 6 de octubre de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se resuelve convocatoria pública para cubrir un puesto de trabajo de libre designación, convocado por la Resolución que se cita.
Resolución de 14 de octubre de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se resuelve convocatoria pública para cubrir un puesto de trabajo de libre designación, convocado por la Resolución que se cita.
Resolución de 14 de octubre de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se resuelve convocatoria pública para cubrir un puesto de trabajo de libre designación, convocado por la Resolución que se cita.
Decreto 166/2016, de 18 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de don Francisco Javier Castro Baco como Secretario General de Innovación, Industria y Energía.
Resolución de 17 de octubre de 2016, de la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por Resolución que se cita.
Resolución de 17 de octubre de 2016, de la Universidad de Almería, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Carlos Vargas Vasserot.